Era Demokrasi Parlementer
Pada era demokrasi parlementer, tercatat ada 9 kabinet yang dibentuk pada 1949 hingga 1959. Berikut daftarnya dikutip dari setkab.go.id.
-
RIS: 20 Desember 1949-6 September 1950, dipimpin Perdana Menteri Mohammad Hatta, anggota kabinet 17 orang.
Kabinet Susanto: 20 Desember 1949-21 Januari 1950, dipimpin Pjs Perdana Menteri Susanto Tirtoprodjo, anggota kabinet 10 orang
Kabinet Halim: 21 Januari 1950-6 September 1950, dipimpin Perdana Menteri Abdul Halim, anggota kabinet 15 orang
Kabinet Natsir: 6 September 1950-27 April 1951, dipimpin Perdana Menteri Mohammad Natsir, anggota kabinet 18 orang
Kabinet Sukiman-Suwirjo: 27 April 1951-3 April 1952, dipimpin Perdana Menteri, Sukiman Wirjosandjojo, anggota kabinet 20 orang
Kabinet Wilopo: 3 April 1952-30 Juli 1953, dipimpin Perdana Menteri, Wilopo, anggota kabinet 18 orang
Kabinet Ali Sastroamidjojo I: 30 Juli 1953- 12 Agustus 1955, dipimpin Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, anggota kabinet 20 orang
Kabinet Burhanuddin Harahap: 12 Agustus 1955-24 Maret 1956, dipimpin Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, anggota kabinet 23 orang
Kabinet Ali Sastroamidjojo II: 24 Maret 1956-9 April 1957, dipimpin Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, anggota kabinet 25 orang
Kabinet Djuanda: 9 April 1957- 10 Juli 1959, dipimpin Perdana Menteri Djuanda, anggota kabinet 24 orang
Advertisement
3 dari 5 halaman
Era Demokrasi Terpimpin
Selanjutnya pada era demokrasi terpimpin, tercatat ada 9 kabinet yang dibentuk dari 1959 hingga 1968. Berikut daftarnya.
-
Kabinet Kerja I: 10 Juli 1959-18 Februari 1960, dipimpin Presiden Soekarno, anggota kabinet 33 orang
Kabinet Kerja II: 18 Februari 1960-6 Maret 1962, dipimpin Presiden Soekarno, anggota kabinet 40 orang
Kabinet Kerja III: 6 Maret 1962-13 November 1963, dipimpin Presiden Soekarno, anggota kabinet 60 orang
Kabinet Kerja IV: 13 November 1963-27 Agustus 1964, dipimpin Presiden Soekarno, anggota kabinet 66 orang
Kabinet Dwikora I: 27 Agustus 1964-22 Februari 1966, dipimpin Presiden Soekarno, anggota kabinet 110 orang
Kabinet Dwikora II: 24 Februari 1966-28 Maret 1966, dipimpin Presiden Soekarno, anggota kabinet 132 orang
Kabinet Dwikora III: 28 Maret 1966-25 Juli 1966, dipimpin Presiden Soekarno, anggota kabinet 79 orang
Kabinet Ampera I: 25 Juli 1966-17 Oktober 1967, dipimpin Ketua Presidium Jenderal Soeharto, anggota kabinet 31 orang
Kabinet Ampera II: 17 Oktober 1967-6 Juni 1968, dipimpin Pjs Presiden Jenderal Soeharto, anggota kabinet 24 orang
4 dari 5 halaman
Era Orde Baru
Pada era orde baru yang dimpimpian Presiden Soeharto, tercatat ada 7 kabinet yang dibentuk dari 1968 hingga 1998. Berikut daftarnya.
-
Kabinet Pembangunan I: 6 Juni 1968-28 Maret 1973, dipimpin Presiden Soeharto, anggota kabinet 24 orang
Kabinet Pembangunan II: 28 Maret 1973-29 Maret 1978, dipimpin Presiden Soeharto, anggota kabinet 24 orang
Kabinet Pembangunan III: 29 Maret 1978-19 Maret 1983, dipimpin Presiden Soeharto, anggota kabinet 32 orang
Kabinet Pembangunan IV: 19 Maret 1983-23 Maret 1988, dipimpin Presiden Soeharto, anggota kabinet 42 orang
Kabinet Pembangunan V: 23 Maret 1988-17 Maret 1993, dipimpin Presiden Soeharto, anggota kabinet 44 orang
Kabinet Pembangunan VI: 17 Maret 1993-14 Maret 1998, dipimpin Presiden Soeharto, anggota kabinet 43 orang
Kabinet Pembangunan VII: 14 Maret 1998-21 Mei 1998, dipimpin Presiden Soeharto, anggota kabinet 38 orang
Advertisement
5 dari 5 halaman